Vorsitz |
Bühler, Steffen | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitzender | Vorsitzender | 01.07.2009 | 30.03.2024 | von 01.07.2009 bis 30.03.2024 | |
Mitglied |
Appich, Jürgen | GVV | GVV Mitglied | Mitglied | 30.07.2024 | | von 30.07.2024 | |
Bossert, Manfred | GVV | GVV Mitglied | Mitglied | 16.07.2019 | 09.06.2024 | von 16.07.2019 bis 09.06.2024 | Hessigheim | Hessigheim |
Bündenbender, Andreas | GVV | GVV Mitglied | Mitglied | 16.07.2019 | | von 16.07.2019 | Freudental | Freudental |
Ebert, Lena | BMU | BMU Mitglied | Mitglied | 30.07.2024 | | von 30.07.2024 | |
Eisenmann, Adolf | FWV | FWV Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 15.07.2019 | von 01.07.2009 bis 15.07.2019 | |
Feil, Robert | GVV | GVV Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | | von 01.07.2009 | Löchgau | Löchgau |
Felger, Selina | GVV | GVV Mitglied | Mitglied | 16.07.2019 | 13.08.2024 | von 16.07.2019 bis 13.08.2024 | Gemmrigheim | Gemmrigheim |
Fiesel, Robert | GVV | GVV Mitglied | Mitglied | 16.07.2019 | | von 16.07.2019 | Löchgau | Löchgau |
Fischer, Helmut | BMU | BMU Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 17.07.2024 | von 01.07.2009 bis 17.07.2024 | Besigheim | Besigheim |
Fleig, Alexander | GVV | GVV Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | | von 01.07.2009 | Freudental | Freudental |
Frauhammer, Dr. Jörg | GVV/ZVIG | GVV/ZVIG Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | | von 01.07.2009 | Gemmrigheim | Gemmrigheim |
Gerstetter, Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2019 | | von 16.07.2019 | Besigheim | Besigheim |
Gerstetter, Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.02.2019 | 15.07.2019 | von 27.02.2019 bis 15.07.2019 | |
Griesinger, Birgit | GVV | GVV Mitglied | Mitglied | 30.07.2024 | | von 30.07.2024 | |
Herbst, Christian | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.02.2020 | | von 01.02.2020 | |
Herold, Sven | GVV | GVV Mitglied | Mitglied | 26.01.2016 | 09.06.2024 | von 26.01.2016 bis 09.06.2024 | Gemmrigheim | Gemmrigheim |
Hiller, Manfred | FrAktions-Bündnis | FrAktions-Bündnis Mitglied | Mitglied | 16.07.2019 | 17.07.2024 | von 16.07.2019 bis 17.07.2024 | Besigheim | Besigheim |
Kizler, Thomas | GVV | GVV Mitglied | Mitglied | 16.07.2019 | | von 16.07.2019 | Mundelsheim | Mundelsheim |
Kurzenberger, Reiner | GVV | GVV Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 15.07.2019 | von 01.07.2009 bis 15.07.2019 | |
Link, Andreas | GVV | GVV Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 09.06.2024 | von 01.07.2009 bis 09.06.2024 | Mundelsheim | Mundelsheim |
Nägele, Simone | GVV | GVV Mitglied | Mitglied | 30.07.2024 | | von 30.07.2024 | Hessigheim | Hessigheim |
Nägele, Susanne | GVV / ZVIG | GVV / ZVIG Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 15.07.2019 | von 01.07.2009 bis 15.07.2019 | Hessigheim | Hessigheim |
Nägele, Susanne | GVV / ZVIG | GVV / ZVIG Mitglied | Mitglied | | 15.07.2019 | bis 15.07.2019 | |
Neuberger, Mona | GVV | GVV Mitglied | Mitglied | 30.07.2024 | | von 30.07.2024 | |
Pilz, Günther | GVV / ZVIG | GVV / ZVIG Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | | von 01.07.2009 | Hessigheim | Hessigheim |
Rainer, Ramona | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 30.07.2024 | | von 30.07.2024 | |
Scheerle, Tatjana | GVV/ZVIG | GVV/ZVIG Mitglied | Mitglied | 22.10.2018 | 30.06.2024 | von 22.10.2018 bis 30.06.2024 | Walheim | Walheim |
Schober, Achim | FrAktions-Bündnis | FrAktions-Bündnis Mitglied | Mitglied | 22.07.2014 | 17.07.2024 | von 22.07.2014 bis 17.07.2024 | Besigheim | Besigheim |
Seitz, Boris | GVV / ZVIG | GVV / ZVIG Mitglied | Mitglied | 01.12.2018 | | von 01.12.2018 | Mundelsheim | Mundelsheim |
Trinkner, Wilhelm | GVV | GVV Mitglied | Mitglied | 03.05.2017 | 15.07.2019 | von 03.05.2017 bis 15.07.2019 | Löchgau | Löchgau |
Wald, Ruben | FW Besigheim | FW Besigheim Mitglied | Mitglied | 30.07.2024 | | von 30.07.2024 | |
Weiss, Wilhelm | GVV | GVV Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | | von 01.07.2009 | Walheim | Walheim |
Zeyhle, Walter | FWV | FWV Mitglied | Mitglied | 16.07.2019 | 17.07.2024 | von 16.07.2019 bis 17.07.2024 | Besigheim | Besigheim |